Kommunalpolitiker
Anschrift
|
Bezirksparlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg von Berlin | Bezirksverordnete/r | 01.07.2014 - 09.12.2021 | ||
Fraktion | ||||
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | Fraktionsvorsitzende | 01.08.2014 - 14.12.2017 | ||
Ausschüsse | ||||
Schule und Sport | Ausschussmitglied | 07.12.2016 - 14.12.2017 | ||
Ältestenrat | Ältestenratsmitglied | 27.10.2011 - 14.12.2017 | ||
Eingaben/Beschwerden, Umwelt und Gesundheit | Ausschussmitglied | 06.12.2016 - 14.12.2017 | ||
Wirtschaft, Arbeit und Soziales und Gemeinwesen | Ausschussmitglied | 07.12.2016 - 14.12.2017 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Bezirksparlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |