Kommunalpolitiker - Sandy Mattes
Anschrift
|
Bezirksparlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg von Berlin | Bezirksverordnete/r | 27.01.2011 - 11.07.2024 | ||
Ausschüsse | ||||
Gesundheit | Ausschussmitglied | 27.01.2011 - 26.10.2016 | ||
Schule und Sport | Ausschussmitglied | 23.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Arbeit, Soziales und Gesundheit | Ausschussmitglied | bis 11.07.2024 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Bezirksparlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |