Kommunalpolitiker - Bartosz Lotarewicz
Anschrift
|
Bezirksparlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg von Berlin | Bezirksverordnete/r | 27.10.2011 - 26.10.2016 | ||
Fraktion | ||||
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | Fraktionsvorsitzender | 01.08.2014 - 26.10.2016 | ||
Ausschüsse | ||||
Hauptausschuss | Ausschussmitglied | 20.09.2013 - 26.10.2016 | ||
Jugendhilfeausschuss | Ausschussmitglied | 22.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Ältestenrat | Ältestenratsmitglied | 05.08.2013 - 26.10.2016 | ||
Wirtschaft und Arbeit | Ausschussmitglied (Vorsitzender) | 09.08.2012 - 26.10.2016 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Bezirksparlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |