Kommunalpolitiker - Henriette van der Wall
Anschrift
|
Bezirksparlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg von Berlin | stellv. Vorsteherin | 01.07.2014 - 26.10.2016 | ||
Fraktion | ||||
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | Fraktionsmitglied | 04.07.2012 - 26.10.2016 | ||
Ausschüsse | ||||
Gesundheit | Ausschussmitglied | 09.08.2012 - 26.10.2016 | ||
Öffentliche Ordnung und Verkehr | Ausschussmitglied | 04.10.2013 - 26.10.2016 | ||
Ökologische Stadtentwicklung | Ausschussmitglied | 16.08.2012 - 26.10.2016 | ||
Ältestenrat | Ältestenratsmitglied | 01.07.2014 - 26.10.2016 | ||
Vorstand | Vorstandsmitglied | 01.07.2014 - 26.10.2016 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Bezirksparlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |